Математика
Математика, 14.10.2019 16:30, 1941г3

Вопрос/Задача:

32+8х (49: : 5+27): 5= составь программу действий и вычисли»

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

1 способ.

1) 864: 12=72 (п.) - книг для начальной школы

2) 24*72=1728 (кн.) - для старших классов

3) 864+1728=2592 (кн.)

ответ: всего в библиотеку 2592 книги.

2 способ.

1) 24: 12=2 (р.) - во столько раз больше книг для старшей школы в одной пачке

2) 864*2=1728 (кн.) - для старших классов

3) 864+1728=2592 (кн.)

ответ: всего в библиотеку 2592 книги.

3 способ.

1) 864: 12=72 (п.) - книг для начальной школы

2) 12+24=36 (кн.) - в пачке для начальной школы и пачке для старших классов

3) 36*72=2592 (кн.)

ответ: всего в библиотеку 2592 книги.

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

если 12 учеников это 4/11 класса,

  то х учеников это весь класс (1 или 11/11)

составляем пропорцию:

12 уч.  -  4/11

  х  уч.    - 1

х=(12*1) : 4/11 =(12*11)/4=132/4=33

значит, всего учеников 33 человека.

 

или 12: 4 * 11=3*11=33 ученика

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

х- было в первом

155-х - было втором

х-20 - стало в первом

155-х+20=175-х стало во втором

х-20=(12/19)*(175-х)

х+12/19х=175*12/19 +20

31х/19 = (2100+20*19)/19 умножим обе части на 19

31х=2480

х=2480/31 

х=80 кг - было в первом мешке

155-80=75 кг было во втором мешке 

Ответ
Ответ разместил: Лтвет

1)49: 7=72)40: 5=83)8+27=354)8*7=565)35: 5=76)32+56=887)88-7=81

ответ: 81

 

Ответ
Ответ разместил: kiranay2007

1)49: 7 =  72)40: 5 =  83)8+27 =  354)8*7 =  565)35: 5 =  76)56+35 =  887)88-7 =  81

ответ. 81

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: