Математика

Вопрос/Задача:

45*52-52*42+42*51-51*39+39*50-50*36+36*49-49/33 решите рациональном способом

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

нужно произвести следующие вычисления:

36+(4-2)х7=50

Ответ
Ответ разместил: Гость

5+3=8м ткани купили два покупателя

15-8=7м ткани осталось в тюке

или

15-(5+3)=15-8=7м

Ответ
Ответ разместил: Гость

(5.4+х): 2=4.6

х=3.8   искомое число

Ответ
Ответ разместил: Masha20082606

45*52-52*42+42*51-51*39+39*50-50*36+36*49-49/33=

2340-2184+2142-1989+1950-1800+1764-1,48=2221,52

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: